惠州市人大常委會原副主任侯經能接受組織審查
國際在線廣東頻道消息(陳偉讚 耿樂):從廣東省紀委獲悉,惠州市人大常委會原副主任侯經能因涉嫌嚴重違紀,正在接受組織審查。
侯經能簡歷:
侯經能,男,廣東梅州人,漢族,1957年4月生,廣東省委黨校經濟學專業畢業,在職研究生學歷,1978年6月參加工作,1985年10月加入中國共産黨。
1978年6月後,梅縣葵崗農場知青;
1979年1月後,在惠陽地區農校大專班讀書;
1981年7月後,任惠州市(現惠城區)農機修造廠技術員;
1984年5月後,任惠陽地區行署經研室科員;
1987年4月後,任惠陽地區行署經研室秘書組長(副科級);
1990年10月後,任惠州市政府辦經研室副主任(正科級);
1990年11月後,任惠州市電力發展公司副經理;
1991年5月後,任惠州市電力發展公司經理、電力集團公司總經理;
1993年11月後,任惠州市電力集團公司總經理(副處級);
1995年4月後,任惠東縣副縣長(其間:1996年8月至1999年9月,參加廣東省委黨校經濟學專業在職研究生班學習並畢業);
1998年3月後,任惠州市經委副主任(正處級);
1998年5月後,任惠州市公路局局長;
2001年6月後,任惠州市規劃建設局局長;
2008年11月後,任惠州市大亞灣區管委會主任;
2008年12月後,任惠州市大亞灣區委副書記、區管委會主任;
2011年4月後,任惠州市大亞灣區委書記;
2014年2月後,任惠州市人大常委會副主任、大亞灣區委書記;
2014年5月後,任惠州市人大常委會副主任。